전직
안홍준 (安鴻俊)
AHN Hong Joon 1951-03-02
안홍준
안홍준 (安鴻俊)
AHN Hong Joon 1951-03-02
- 3선(제17대, 제18대, 제19대)
- 제19대 새누리당 경남 창원시마산회원구
- 제18대 한나라당 경남 마산시을
- 제17대 한나라당 경남 마산시회원구
위원회 경력
더보기-
-
2014.06.24 ~ 2016.05.29 제19대 교육문화체육관광위원회
2013.03.22 ~ 2014.05.29 제19대 외교통일위원회
2012.07.09 ~ 2013.03.21 제19대 외교통상통일위원회
2011.03.02 ~ 2012.05.29 제18대 남북관계발전특별위원회
2010.06.08 ~ 2012.05.29 제18대 국토해양위원회
-